Mitglieder |
Fraktion CSU | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Mitglieder des Kreistages |
Kreistag | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Gesundheit | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Stellvertreter |
Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Angelegenheiten | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
1. Stellvertreter |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Gesundheit | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
2. Stellvertreter |
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Tourismus | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Tourismus | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |